Lutharsan Mahalingam
Erhvervsaktiv siden: | 23. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SHANGEETHA ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -1.011' DKK LR ApS (2017) |
Største egenkapital: | -29' DKK SHANGEETHA ApS (2015) |
Største gæld: | 6.947' DKK LR ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LR ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af LR ApS (17 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2007 ved SHANGEETHA ApS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Lutharsan Mahalingam der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter bestred Lutharsan i 11 år 6 måneder, før stoppet den 13. august 2018.
Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2016 som viste et underskud på 7' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 7. november 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LR ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
LR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2019
Tidslinje (10)
-
LR ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.10.2019
Registreringsdato: 16.10.2019 -
LR ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2019
Registreringsdato: 01.10.2019 -
SHANGEETHA ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 16.10.2018
Registreringsdato: 16.10.2018
Blå bog (fortsat)
Lutharsan har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
23.01.2007 - 16.10.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.01.2007 - 13.08.2018
Reel ejer
23.01.2007 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Direktør
16.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
30.07.2007 - 04.08.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor LR ApS kunne fremvise et underskud på 1.011' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lutharsan' netværk er Sivaranjan Sangaralingam.