Søren Anton Kalstrup
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 1979 (45 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SAMSON AGRO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 82.931' DKK PUMPEFABRIKKEN S.A. KALSTRUP A/S (Nu: SAMSON AGRO A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -4.554' DKK CASA INTERIØR A/S (2019) |
Største egenkapital: | 223.835' DKK PUMPEFABRIKKEN S.A. KALSTRUP A/S (Nu: SAMSON AGRO A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 154.874' DKK PUMPEFABRIKKEN S.A. KALSTRUP A/S (Nu: SAMSON AGRO A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 270 årsværk hos PUMPEFABRIKKEN S.A. KALSTRUP A/S (Nu: SAMSON AGRO A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANFOIL A/S (17 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for mange år siden hos SAMSON AGRO A/S (tidligere PUMPEFABRIKKEN S.A. KALSTRUP A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Søren Anton Kalstrup i 10 år 2 måneder, inden stoppet den 24. juli 1989.
Nu opererer virksomheden indenfor fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 82.931' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET KNUDHULE A/S
Ejerandel: 20-24.99%
Bestyrelsesposter (2)
-
EJENDOMSSELSKABET KNUDHULE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2015 -
CASA INTERIØR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
EJENDOMSSELSKABET KNUDHULE A/S (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.05.2015
Registreringsdato: 21.05.2015 -
CASA INTERIØR A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2015
Registreringsdato: 21.05.2015 -
EJENDOMSSELSKABET KNUDHULE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2015
Registreringsdato: 21.05.2015
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Bestyrelsesmedlem
21.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.11.2007 - 22.02.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.01.1989 - 11.10.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.05.1979 - 24.07.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Anton Kalstrup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos CASA INTERIØR A/S der præsenterede et overskud på 1.094' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos CASA INTERIØR A/S der præsenterede et underskud på 4.554' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 9 måneder fra 1989 til 2006 hos DANFOIL A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 380' DKK (EJENDOMSSELSKABET KNUDHULE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.114' DKK (VICH 1217 ApS (Nu: DANFOIL A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.951' DKK (EJENDOMSSELSKABET KNUDHULE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Søren Anders Kalstrup.