Frank Thanning Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 9. jun. 1995 (29 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HARRY MIKKELSEN. RINGSTED A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.063' DKK H.A.M. HOLDING ApS (2022-23) |
Største underskud: | -2.600' DKK H.A.M. HOLDING ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 33.700' DKK Mikkelsen Familieholding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 25.068' DKK H.A.M. HOLDING ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos HARRY MIKKELSEN. RINGSTED A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HARRY MIKKELSEN. RINGSTED A/S (29 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1995 hos HARRY MIKKELSEN. RINGSTED A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Frank Thanning Mikkelsen nu bestreddet i 29 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 1.892' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mikkelsen Familieholding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
H.A.M. HOLDING ApS
Via Mikkelsen Familieholding ApS -
HARRY MIKKELSEN. RINGSTED A/S
Via H.A.M. HOLDING ApS -
H.A.M. EJENDOMME ApS
Via H.A.M. HOLDING ApS -
H.A.M. LEASING ApS
Via H.A.M. HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
H.A.M. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.12.2013 -
H.A.M. EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2013 -
H.A.M. LEASING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2013
Repræsentant (1)
-
RINGSTED AUTOMOBILFORHANDLER FORENING
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 19.06.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
H.A.M. HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2003 -
HARRY MIKKELSEN. RINGSTED A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.06.1995
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
RINGSTED AUTOMOBILFORHANDLER FORENING
Tilknyttet som repræsentantDato: 19.06.2023
Registreringsdato: 19.06.2023 -
ANTIRUST & BILPLEJECENTER RINGSTED ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.04.2021
Registreringsdato: 13.04.2021 -
Mikkelsen Familieholding ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2019
Registreringsdato: 19.12.2019
Blå bog (fortsat)
Frank har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
19.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.11.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34,86% -
Direktør
28.11.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34,86% -
Bestyrelsesmedlem
18.06.2003 - Stadig aktiv
Direktør
04.12.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34,86% -
Bestyrelsesmedlem
09.06.1995 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34,86%
Frank Thanning Mikkelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mikkelsen Familieholding ApS (ejer pt. 34,86%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 33.700' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet H.A.M. HOLDING ApS (34,86%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Frank Thanning Mikkelsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor H.A.M. HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 4.063' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor H.A.M. HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 2.600' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Harry Søren Mikkelsen.