Hanne Birgitte Mungsfeldt
Erhvervsaktiv: | 11. jul. 2013 - 30. jun. 2022 |
Karrieren startede hos: | CHR. FODE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.474' DKK CHR. FODE HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | -350' DKK CHR. FODE A/S (2023) |
Største egenkapital: | 17.158' DKK CHR. FODE HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 4.092' DKK CHR. FODE A/S (2015) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos CHR. FODE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CHR. FODE HOLDING A/S (11 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2013 i CHR. FODE A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Hanne Birgitte Mungsfeldt nu besiddet i 11 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med metaller og metalmalme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 350' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
CHR. FODE HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.07.2013 -
CHR. FODE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.07.2013
Tidslinje (4)
-
HAFOMU (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
HAFOMU (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2018
Registreringsdato: 01.07.2018 -
CHR. FODE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.07.2013
Registreringsdato: 11.07.2013
Blå bog (fortsat)
Hanne har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2018 - 30.06.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Hanne Birgitte Mungsfeldt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i CHR. FODE HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 8.474' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i CHR. FODE A/S der præsenterede et underskud på 350' DKK.
Hanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 2 måneder fra 2013 til i dag hos CHR. FODE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.474' DKK (CHR. FODE HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 350' DKK (CHR. FODE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.158' DKK (CHR. FODE HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.000' DKK (CHR. FODE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Christian Fode.