Søren Dahl Kühlwein Kristiansen
Erhvervsaktiv siden: | 9. mar. 2006 (18 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | INCO DANMARK A.M.B.A (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 200' DKK Domum ApS (2023) |
Største underskud: | -585' DKK CHEVAL LIBERTÈ DANMARK A/S (Nu: HJK Holstebro A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 1.784' DKK CHEVAL LIBERTÈ DANMARK A/S (Nu: HJK Holstebro A/S) (2015) |
Største gæld: | 2.439' DKK Domum ApS (2018) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos CHEVAL LIBERTÈ DANMARK A/S (Nu: HJK Holstebro A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Søren K. Kristiansen ApS (7 år 3 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2006 hos INCO DANMARK A.M.B.A med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Dahl Kühlwein Kristiansen i 11 måneder, før stoppet d. 26. februar 2007.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Søren K. Kristiansen ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Domum ApS
Via Søren K. Kristiansen ApS
Direktørposter (1)
-
Søren K. Kristiansen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
CHEVAL LIBERTÈ DANMARK A/S (Nu: HJK Holstebro A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.01.2019
Registreringsdato: 07.01.2019 -
Søren K. Kristiansen ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.11.2018
Registreringsdato: 27.11.2018 -
Domum ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.10.2017 - 08.07.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2013 - 07.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
13.06.2017 - 27.11.2018
Ejer og Direktør
13.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
23.10.2017 - 09.03.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
13.06.2017 - 01.01.2018
Reel ejer
13.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Søren Dahl Kühlwein Kristiansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Søren K. Kristiansen ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 196' DKK. Igennem holdingselskabet Søren K. Kristiansen ApS har Søren derfor også ejerandele i Domum ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Søren Dahl Kühlwein Kristiansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Søren K. Kristiansen ApS kunne offentliggøre et overskud på 76' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Domum ApS kunne offentliggøre et underskud på 174' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 200' DKK (Domum ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 585' DKK (CHEVAL LIBERTÈ DANMARK A/S (Nu: HJK Holstebro A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 814' DKK (CHEVAL LIBERTÈ DANMARK A/S (Nu: HJK Holstebro A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 158' DKK (Domum ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Kim Nielsen.