Mogens Viktor Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. okt. 2015 (8 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 30. APRIL 2008 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 455.846' DKK NINE UNITED A/S (2019-20) |
Største underskud: | -225.056' DKK UNION NINE A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.512.690' DKK NINE UNITED A/S (2020-21) |
Største gæld: | 287.483' DKK LOUISES HUS A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos NINE UNITED A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AKTIESELSKABET AF 30. APRIL 2008 (8 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2015 i AKTIESELSKABET AF 30. APRIL 2008 i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Mogens Viktor Madsen i 8 år 4 måneder, inden stoppet d. 13. marts 2024.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014-15 viste et overskud på 38.954' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 13. marts 2024.
Direktørposter (12)
-
AKTIESELSKABET AF 1. APRIL 2003
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2019 -
NINE UNITED PROPERTIES DENMARK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2019 -
NINE UNITED A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2019 -
Aktieselskabet af 8.12 2023
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2023 -
UNITED PROPERTIES A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2019 -
LOUISES HUS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2019 -
UNION NINE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2022 -
VIMMELSKAFTET A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2019 -
Elefanthuset KBH A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2019 -
FREDERIKSGADE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2019 -
Nine United Classic A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2020 -
Aktieselskabet af 26.10 2018
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2023
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen Tingstedet
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.01.2024
Bestyrelsesposter (5)
-
Aktieselskabet af 8.12 2023
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2023 -
UNION NINE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.02.2022 -
Nine United Classic A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.09.2020 -
Aktieselskabet af 26.10 2018
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.10.2018 -
Tranquebank ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (28)
-
Tranquebank ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2024
Registreringsdato: 26.04.2024 -
AKTIESELSKABET AF 30. APRIL 2008
Fratrådt som direktørDato: 13.03.2024
Registreringsdato: 13.03.2024 -
AKTIESELSKABET AF 30. APRIL 2008
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2024
Registreringsdato: 13.03.2024
Blå bog (fortsat)
Mogens har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
17.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.12.2023 - Stadig aktiv
Direktør
13.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
25.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
17.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor NINE UNITED A/S landede et overskud på 455.846' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor UNION NINE A/S landede et underskud på 225.056' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 39.282' DKK (NINE UNITED A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 225.056' DKK (UNION NINE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.195.088' DKK (NINE UNITED A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -727' DKK (ALMA BY G. ApS (Nu: A.Food ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Troels Holch Povlsen.