Vilhelm Hald-Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 13. dec. 1979 (44 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | PROTEIN FOODS SCANDINAVIA A/S (Direktør) |
Største overskud: | 315.327' DKK LGI DENMARK ApS (2022) |
Største underskud: | -41.304' DKK WOLFKING A/S (Nu: GEA FOOD SOLUTIONS DENMARK A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 1.030.230' DKK LGI DENMARK ApS (2023) |
Største gæld: | 586.947' DKK DANEXPORT A/S (Nu: BHJ A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af PROTEIN FOODS SCANDINAVIA A/S (17 år 3 måneder) |
Karrieren som leder startede for nu mange år siden hos PROTEIN FOODS SCANDINAVIA A/S i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Vilhelm Hald-Christensen i 17 år 3 måneder, før stoppet d. 20. marts 1997.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 20. marts 1997.
Bestyrelsesposter (2)
-
BHJ A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2012 -
LGI DENMARK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2012
Tidslinje (38)
-
HOEJMARK GROUP A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.01.2024
Registreringsdato: 19.01.2024 -
FARMFOOD A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.01.2016
Registreringsdato: 22.01.2016 -
BHJ RUSSIA ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.2015
Registreringsdato: 14.04.2015
Blå bog (fortsat)
Vilhelm har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.02.2015 - 19.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.12.2014 - 22.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.02.2009 - 14.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.12.2010 - 01.01.2012
Bestyrelsesmedlem
01.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.01.1997 - 14.06.2000
Bestyrelsesmedlem
09.12.2003 - 09.12.2003
Direktør
09.12.2003 - 17.12.2003
Direktør
18.12.2003 - 01.01.2012
Bestyrelsesmedlem
01.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Vilhelm Hald-Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos LGI DENMARK ApS der præsenterede et overskud på 315.327' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos DANEXPORT A/S (Nu: BHJ A/S) der præsenterede et underskud på 3.651' DKK.
Vilhelm har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 8 måneder fra 2012 til i dag hos BHJ A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 220.025' DKK (LGI DENMARK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.005' DKK (BHJ RUSSIA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.030.230' DKK (LGI DENMARK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9.872' DKK (WOLFKING A/S (Nu: GEA FOOD SOLUTIONS DENMARK A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Vilhelm' netværk er Asger Staugård Jacobsen.