Ole Kirkegård Erlandsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. apr. 1982 (42 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSKE SLAGTERMESTRES MARKEDSFØRINGSSELSKAB ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.919' DKK OE HOLDING HERNING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -2.501' DKK OE HOLDING HERNING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 23.438' DKK OE HOLDING HERNING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 14.316' DKK DEN RIGTIGE SLAGTER ApS (Nu: DANSKE SLAGTERMESTRES MARKEDSFØRINGSSELSKAB ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos DEN RIGTIGE SLAGTER ApS (Nu: DANSKE SLAGTERMESTRES MARKEDSFØRINGSSELSKAB ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af OE HOLDING HERNING ApS (18 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1982 hos DANSKE SLAGTERMESTRES MARKEDSFØRINGSSELSKAB ApS (tidligere DEN RIGTIGE SLAGTER ApS) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Ole Kirkegård Erlandsen i 13 år 11 måneder, inden stoppet den 17. marts 1996.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.650' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OE HOLDING HERNING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GODSET ApS
Via OE HOLDING HERNING ApS -
Vester Vistorp Plantage I/S
Via OE HOLDING HERNING ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
OE HOLDING HERNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2006
Bestyrelsesposter (2)
-
OE HOLDING HERNING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.05.2015 -
GODSET ApS
Bestyrelsesmedlem (økonomidirektør)Indtrådt: 22.12.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
FRUEHØJ SLAGTER ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.06.2018
Registreringsdato: 12.06.2018 -
FRUEHØJ SLAGTER ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2018
Registreringsdato: 12.06.2018 -
OE HOLDING HERNING ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2015
Registreringsdato: 07.05.2015
Blå bog (fortsat)
Ole har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
22.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer og Direktør
01.02.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
04.02.2002 - 12.06.2018
Ejerandel: 51% -
Direktør
04.02.2002 - 11.07.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Kirkegård Erlandsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OE HOLDING HERNING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 20.243' DKK. Igennem sit holdingselskab OE HOLDING HERNING ApS har Ole dermed også ejerandele i GODSET ApS (33.34-49.99%) samt Vester Vistorp Plantage I/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Se også koncerndiagram for Ole Kirkegård Erlandsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor OE HOLDING HERNING ApS fremviste et overskud på 4.919' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor OE HOLDING HERNING ApS fremviste et underskud på 2.501' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.650' DKK (DEN RIGTIGE SLAGTER ApS (Nu: DANSKE SLAGTERMESTRES MARKEDSFØRINGSSELSKAB ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.179' DKK (DEN RIGTIGE SLAGTER ApS (Nu: DANSKE SLAGTERMESTRES MARKEDSFØRINGSSELSKAB ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.516' DKK (FRUEHØJ SLAGTER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Torben Amstrup.