Inger Meldgaard Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 4. mar. 1993 (31 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | KHIC ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.326' DKK NUPKURD-IMC Holding ApS (2018) |
Største underskud: | -3.692' DKK SEVENOAKS A/S, VEJLE (Nu: Chapter 2 A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 6.771' DKK SEVENOAKS A/S, VEJLE (Nu: Chapter 2 A/S) (2013-14) |
Største gæld: | 16.847' DKK SEVENOAKS A/S, VEJLE (Nu: Chapter 2 A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos NUPKURD-IMC Holding ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af KHIC ApS (26 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1993 i KHIC ApS (tidligere FREDERICIA FYSIOTERAPI ApS) i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med kollegaen Karin Odny Holen at Inger Meldgaard Christensen stiftede KHIC ApS den dag i marts 1993. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør havde Inger i 22 år 11 måneder, inden stoppet d. 11. februar 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2014 viste et overskud på 811' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. maj 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NUPKURD-IMC Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
NUPKURD-IMC Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
FREDERICIA FYSIOTERAPI ApS (Nu: KHIC ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.05.2019
Registreringsdato: 14.05.2019 -
Fredericia Fysioterapi Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 12.02.2016
Registreringsdato: 12.02.2016 -
NUPKURD-IMC Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.02.2016
Registreringsdato: 12.02.2016
Blå bog (fortsat)
Inger har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
12.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.03.1993 - 14.05.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.11.2015 - 12.02.2016
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
13.06.2005 - 04.10.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor NUPKURD-IMC Holding ApS landede et overskud på 2.326' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor NUPKURD-IMC Holding ApS landede et underskud på 66' DKK.