Thomas Vater
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MANTO CONSULT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 391.073' DKK PRODATA CONSULT HOLDING A/S (Nu: PDC Holding Hvidovre A/S) (2018) |
Største underskud: | -9.603' DKK Vater Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 540.407' DKK PRODATA CONSULT A/S (Nu: emagine Consulting A/S) (2023) |
Største gæld: | 1.422.838' DKK PRODATA CONSULT A/S (Nu: emagine Consulting A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 88 årsværk hos PRODATA CONSULT A/S (Nu: emagine Consulting A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af MANTO CONSULT ApS (17 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2006 i MANTO CONSULT ApS med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Hvervet som Direktør har Thomas Vater nu bestreddet i 17 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 643' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vater Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Mental Kapacitet ApS
Via Vater Holding ApS -
CLC Danmark ApS
Via Vater Holding ApS -
Boyd & Vater Group I/S
Via Vater Holding ApSIkke offentliggjort -
MANTO CONSULT ApS
Via Vater Holding ApS
Direktørposter (3)
-
CLC Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2021 -
MANTO CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2006 -
Vater Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
AteB ApS (Nu: CLC Danmark ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021 -
PRODATA CONSULT HOLDING A/S (Nu: PDC Holding Hvidovre A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.07.2021
Registreringsdato: 12.07.2021 -
PDC Holding 2018 ApS (Nu: PDC Holding 2018 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.07.2021
Registreringsdato: 12.07.2021
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
27.11.2018 - Stadig aktiv
Direktør
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
06.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
15.12.2006 - Stadig aktiv
Ejer
05.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
11.07.2011 - 19.10.2021
Ejerandel: 35,47%
Thomas Vater er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• MANTO CONSULT ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.390' DKK.
• Vater Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.390' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Thomas Vater, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MANTO CONSULT ApS kunne offentliggøre et overskud på 66.942' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Vater Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 9.603' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 116.561' DKK (PRODATA CONSULT A/S (Nu: emagine Consulting A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 643' DKK (MANTO CONSULT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 540.407' DKK (PRODATA CONSULT A/S (Nu: emagine Consulting A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 288' DKK (AteB ApS (Nu: CLC Danmark ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Lars Stoltze Winther.