Kjeld Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 1978 (46 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KA TRANSPORT OG MONTAGE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.392' DKK KA TRANSPORT & MONTAGE A/S (2013-14) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.985' DKK KA TRANSPORT & MONTAGE A/S (2022-23) |
Største gæld: | 19.026' DKK KA TRANSPORT & MONTAGE A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos KA TRANSPORT & MONTAGE A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KA TRANSPORT OG MONTAGE A/S (26 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for nu meget længe siden i KA TRANSPORT OG MONTAGE A/S (tidligere LL. BRØNDUM VOGNMANDSFORRETNING ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Kjeld Andersen i 24 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 30. januar 2003.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor vejgodstransport. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. marts 2010.
Bestyrelsesposter (1)
-
KA TRANSPORT & MONTAGE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2012
Tidslinje (7)
-
KA TRANSPORT & MONTAGE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2012
Registreringsdato: 01.09.2012 -
LL. BRØNDUM VOGNMANDSFORRETNING ApS (Nu: KA TRANSPORT OG MONTAGE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2005
Registreringsdato: 11.05.2005 -
LL. BRØNDUM VOGNMANDSFORRETNING ApS (Nu: KA TRANSPORT OG MONTAGE A/S)
Fratrådt som direktørDato: 30.01.2003
Registreringsdato: 30.01.2003
Blå bog (fortsat)
Kjeld har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.06.1978 - 11.05.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.01.1982 - 04.02.1988
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Kjeld' netværk er Morten Dalgaard Andersen.