Finn Mogensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LUCENT TECHNOLOGIES DENMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.541' DKK COTES A/S (2017) |
Største underskud: | -44.372' DKK Sterisafe Holding ApS (Nu: Sterisafe Holding A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 77.898' DKK HELIAC ApS (Nu: HELIAC A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 54.126' DKK STERISAFE IP ApS (Nu: SSIP 2023 ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos COTES A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af G9 Invest ApS (18 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1987 hos LUCENT TECHNOLOGIES DENMARK A/S (tidligere LIGHTCOM A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Finn Mogensen i 4 år 5 måneder, før stoppet d. 13. juni 1991.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor fremstilling af brilleglas og optiske instrumenter mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 16. august 2000.
Tidslinje (82)
-
NORLASE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2022
Registreringsdato: 11.10.2022 -
INFUSER Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2022
Registreringsdato: 08.07.2022 -
SCSK 6285 ApS (Nu: G9 Invest ApS) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 12.05.2022
Registreringsdato: 12.05.2022
Blå bog (fortsat)
Finn har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
10.07.2003 - 18.09.2016
Reel ejer
10.07.2003 - 18.09.2016
Direktør
10.07.2003 - 04.05.2022
Ejer
19.09.2016 - 12.05.2022
Reel ejer
19.09.2016 - 01.01.2023
Ejerandel: 12% -
Bestyrelsesmedlem
29.07.2016 - 11.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.03.2017 - 08.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.09.2020 - 12.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.02.2015 - 29.06.2017
Bestyrelsesmedlem
30.06.2017 - 16.05.2018
Bestyrelsesmedlem
17.05.2018 - 12.05.2022
Direktør
01.01.2019 - 31.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Finn Mogensen er desuden ejer af holdingselskabet FIMO Invest ApS (ejer pt. 12%). Gennem holdingselskabet FIMO Invest ApS ejes der også andele i samt .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Finn Mogensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Finn Mogensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos COTES A/S der præsenterede et overskud på 10.541' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos NORLASE ApS der præsenterede et underskud på 35.202' DKK.
Finn har i alt siddet i bestyrelsen hos 33 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 1 måned fra 2012 til 2021 hos INFUSER ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.716' DKK (XNOVO TECHNOLOGY ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 39.714' DKK (HELIAC ApS (Nu: HELIAC A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 60.530' DKK (NORLASE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.172' DKK (ADDIFAB ApS (Nu: Nexa3D ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Jens Bach Mogensen.