Derek John Beach
Bragesvej 39, 8230 Åbyhøj, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | POLITICA-FONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 87' DKK POLITICA (Nu: POLITICA-FONDEN) (2015) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 287' DKK POLITICA (Nu: POLITICA-FONDEN) (2015) |
Største gæld: | 96' DKK POLITICA (Nu: POLITICA-FONDEN) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af POLITICA-FONDEN (8 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2006 ved POLITICA-FONDEN (tidligere POLITICA) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Derek John Beach i 8 år 7 måneder, før fratrædelsen den 13. april 2015.
I dag opererer virksomheden indenfor udgivelse af bøger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2015 viste et overskud på 87' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Process analytics
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Process analytics (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.12.2022
Registreringsdato: 20.12.2022 -
POLITICA (Nu: POLITICA-FONDEN)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2015
Registreringsdato: 13.04.2015 -
POLITICA (Nu: POLITICA-FONDEN)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2006
Registreringsdato: 01.09.2006
Blå bog (fortsat)
Derek har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2006 - 13.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?