Svend Holm Knudsig Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 29. apr. 1977 (47 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | EDENSBERG ARKITEKTERNE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 7.432' DKK BYGGEKOMPAGNIET A/S (Nu: DANSK EJENDOM A/S) (2022) |
Største underskud: | -9.425' DKK BYGGEKOMPAGNIET A/S (Nu: DANSK EJENDOM A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 37.557' DKK BYGGEKOMPAGNIET A/S (Nu: DANSK EJENDOM A/S) (2017) |
Største gæld: | 86.600' DKK BYGGEKOMPAGNIET A/S (Nu: DANSK EJENDOM A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos BYGGEKOMPAGNIET A/S (Nu: DANSK EJENDOM A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EDENSBERG FONDEN (35 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark startede for nu meget længe siden i EDENSBERG ARKITEKTERNE A/S (tidligere SVEND HOLM PEDERSEN, ARKITEKT ApS) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Svend Holm Knudsig Pedersen i 21 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 30. marts 1999.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor arkitektvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 som viste et overskud på 636' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. september 2015.
Bestyrelsesposter (2)
-
DANSK EJENDOM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.10.2005 -
EDENSBERG FONDEN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.08.1989
Tidslinje (18)
-
BYGGEKOMPAGNIET A/S (Nu: DANSK EJENDOM A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2017
Registreringsdato: 01.02.2017 -
EDENSBERG ARKITEKTERNE A/S
Fratrådt som direktørDato: 10.09.2015
Registreringsdato: 10.09.2015 -
EDENSBERG ARKITEKTERNE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.09.2015
Registreringsdato: 10.09.2015
Blå bog (fortsat)
Svend har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.08.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.10.2005 - 01.02.2017
Bestyrelsesmedlem
10.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.04.1977 - 30.03.1999
Bestyrelsesmedlem
29.04.1977 - 16.08.1999
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.04.2014 - 10.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.07.1988 - 12.01.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.1988 - 23.03.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor BYGGEKOMPAGNIET A/S (Nu: DANSK EJENDOM A/S) kunne fremvise et overskud på 4.157' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor BYGGEKOMPAGNIET A/S (Nu: DANSK EJENDOM A/S) kunne fremvise et underskud på 2.966' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.099' DKK (BYGGEKOMPAGNIET A/S (Nu: DANSK EJENDOM A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.635' DKK (BYGGEKOMPAGNIET A/S (Nu: DANSK EJENDOM A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.240' DKK (EDENSBERG FONDEN).
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Lars Holm Pedersen.