Jytte Strøm
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 2006 (18 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | JFS Ejendomme ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.333' DKK JFS EJENDOMME ApS (2015) |
Største underskud: | -1.573' DKK JFS AALBORG ApS (Nu: JFS Ejendomme ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 11.953' DKK JFS AALBORG ApS (Nu: JFS Ejendomme ApS) (2021) |
Største gæld: | 23.809' DKK JFS EJENDOMME ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af JFS Ejendomme ApS (18 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2006 i JFS Ejendomme ApS (tidligere JFS AALBORG ApS) i hvervet som Ejer og Direktør. Jytte Strøm købte sig ind i virksomheden den 22. juni 2006 og havde en ejerandel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Jytte af: Flemming Strøm. Hvervet som Ejer og Direktør har Jytte nu besiddet i 18 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden udlejning af boliger. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 viste et overskud på 645' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JFS Ejendomme ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
JFS Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
Equistroem ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 25.03.2018
Tidslinje (7)
-
Equistroem ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2018
Registreringsdato: 25.03.2018 -
JFS EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.07.2017
Registreringsdato: 26.07.2017 -
JFS AALBORG ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.07.2017
Registreringsdato: 26.07.2017
Blå bog (fortsat)
Jytte har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
22.06.2006 - Stadig aktiv
Direktør
22.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
25.09.2006 - 26.07.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.09.2006 - 26.07.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor JFS EJENDOMME ApS landede et overskud på 2.333' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor JFS AALBORG ApS (Nu: JFS Ejendomme ApS) landede et underskud på 1.573' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 645' DKK (JFS AALBORG ApS (Nu: JFS Ejendomme ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15' DKK (Equistroem ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.997' DKK (JFS AALBORG ApS (Nu: JFS Ejendomme ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -224' DKK (Equistroem ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jytte' netværk er Iben Strøm.