Ulrik Pridal
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 1984 (40 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | PRICO ApS (Direktør) |
Største overskud: | 13.347' DKK PRICODAN ApS (2020) |
Største underskud: | -1.544' DKK PRICO ApS (2022) |
Største egenkapital: | 166.787' DKK Obton Solar Privatinvestor A/S (2022-23) |
Største gæld: | 13.490' DKK PricoDan ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Obton Solar Privatinvestor A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PRICO ApS (19 år 5 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1984 hos PRICO ApS med titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Direktør bestred Ulrik Pridal i 19 år 5 måneder, før stoppet d. 30. september 2003.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 kunne vise et overskud på 2.576' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 7. oktober 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PRICO ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 25-33.33% -
PricoDan ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
PricoDan ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
PRICO ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.01.2024
Registreringsdato: 06.01.2024 -
Obton Solar Privatinvestor A/S (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.04.2022
Registreringsdato: 29.04.2022 -
Obton Solar Privatinvestor A/S (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.04.2022
Registreringsdato: 06.04.2022
Blå bog (fortsat)
Ulrik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Direktør
15.04.1984 - 30.09.2003
Bestyrelsesmedlem
15.04.1984 - 30.09.2003
Ejer
01.06.2015 - 31.12.2015
Direktør
01.06.2015 - 06.01.2024
Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Ejer
01.03.2022 - 05.04.2022
Ejer
06.04.2022 - 29.04.2022
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
01.10.2014 - 30.07.2019
Reel ejer
01.10.2014 - 30.07.2019
Direktør
01.10.2014 - 28.11.2020
Ejer
31.07.2019 - 03.12.2021
Direktør
29.11.2020 - 03.12.2021
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1991 - 01.10.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor PRICODAN ApS kunne offentliggøre et overskud på 13.347' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor PRICO ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.544' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.576' DKK (PRICO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.854' DKK (PRICO ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -67' DKK (PricoDan ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ulrik' netværk er Anna Clara Pridal Anthoni.