Jesper Will Iversen
Karrieren startede hos: | A/S HANS IVERSENS VÆRKTØJSFABRIK, SØNDERBORG (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 27.334' DKK KNUD HANSEN PLASTFABRIK, SØNDERBORG ApS (Nu: MINIBOOSTER HYDRAULICS A/S) (2023) |
Største underskud: | -2.275' DKK SCANWILL ApS (Nu: Amji Holding ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 29.254' DKK SCANWILL ApS (Nu: Amji Holding ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 17.252' DKK KNUD HANSEN PLASTFABRIK, SØNDERBORG ApS (Nu: MINIBOOSTER HYDRAULICS A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos KNUD HANSEN PLASTFABRIK, SØNDERBORG ApS (Nu: MINIBOOSTER HYDRAULICS A/S) (2019) |
Det begyndte for alvor for mange år siden hos A/S HANS IVERSENS VÆRKTØJSFABRIK, SØNDERBORG som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jesper Will Iversen i 23 år 6 måneder, inden stoppet den 9. november 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 9. november 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Amji Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
J. Will Holding ApS
Via Amji Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Amji Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2000 -
J. Will Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.02.2012
Tidslinje (20)
-
IVERSEN FLUID POWER ApS (Nu: SCANWILL FLUID POWER ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.07.2023
Registreringsdato: 13.07.2023 -
SCANWILL FLUID POWER ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.07.2023
Registreringsdato: 13.07.2023 -
HI MASKINFABRIK ApS (Nu: WILL TECH ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2018
Registreringsdato: 01.11.2018
Blå bog (fortsat)
Jesper har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 52 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
13.02.2012 - Stadig aktiv
Ejer
30.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
10.07.2000 - Stadig aktiv
Ejer
30.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Direktør
19.01.2001 - 13.07.2023
Reel ejer
30.09.2014 - 09.04.2018
Bestyrelsesmedlem
09.04.2018 - 13.07.2023
Ejerandel: 34,8% -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2010 - 13.02.2012
Direktør
13.02.2012 - 01.11.2018
Reel ejer
15.12.2016 - 09.04.2018
Bestyrelsesmedlem
09.04.2018 - 01.11.2018
Ejerandel: 67,4%
Jesper Will Iversen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J. Will Holding ApS (ejer pt. 67,4%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.191' DKK. Igennem sit holdingselskab J. Will Holding ApS har Jesper dermed også ejerandele i samt .
Udforsk også koncerndiagram for Jesper Will Iversen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor SCANWILL ApS (Nu: Amji Holding ApS) fremviste et overskud på 10.670' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor SCANWILL ApS (Nu: Amji Holding ApS) fremviste et underskud på 2.275' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 27.334' DKK (KNUD HANSEN PLASTFABRIK, SØNDERBORG ApS (Nu: MINIBOOSTER HYDRAULICS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.101' DKK (KNUD HANSEN PLASTFABRIK, SØNDERBORG ApS (Nu: MINIBOOSTER HYDRAULICS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 4.191' DKK (HI HOLDING, SØNDERBORG ApS (Nu: J. Will Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Kristoffer Will Iversen.