Henrik Audon
Karrieren startede hos: | A/S DECMA (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.015' DKK AUDON PARTNERS A/S (Nu: DFK A/S) (2022) |
Største underskud: | -6.015' DKK AUDON PARTNERS A/S (Nu: DFK A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 17.673' DKK MARINTEKNIK DANMARK ApS (Nu: NICO ApS) (2014) |
Største gæld: | 12.964' DKK AUDON PARTNERS A/S (Nu: DFK A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos AUDON PARTNERS A/S (Nu: DFK A/S) (2021) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for nu mange år siden hos A/S DECMA (tidligere D.E.C. INTERNATIONAL ELEKTROGENO A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Audon i 32 år, før stoppet d. 17. august 1988.
Virksomhedens branche var dengang indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 27. august 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NICO ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Kort- & Dokumentar Filmskolen ApS
Via NICO ApS
Direktørposter (2)
-
NICO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.1983 -
Kort- & Dokumentar Filmskolen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (39)
-
Kort- & Dokumentar Filmskolen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.05.2023
Registreringsdato: 02.05.2023 -
Kort- & Dokumentar Filmskolen ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2023
Registreringsdato: 02.05.2023 -
Kort- & Dokumentar Filmskolen ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.05.2022
Registreringsdato: 13.05.2022
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 67 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.01.2021 - 10.05.2022
Ejer
23.03.2021 - 23.03.2021
Reel ejer
23.03.2021 - 07.04.2021
Reel ejer
08.04.2021 - 14.03.2023
Bestyrelsesmedlem
13.05.2022 - 02.05.2023
Reel ejer
15.03.2023 - Stadig aktiv
Direktør
02.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.07.1983 - 30.06.2021
Bestyrelsesmedlem
01.11.1983 - 27.05.2021
Reel ejer
01.11.1983 - 30.06.2021
Direktør
01.11.1983 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
31.05.2002 - 01.05.2002
Bestyrelsesmedlem
31.05.2002 - 16.05.2016
Bestyrelsesmedlem
17.05.2016 - 04.07.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.11.2007 - 24.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
31.05.2001 - 27.05.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Audon har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos MARINTEKNIK DANMARK ApS (Nu: NICO ApS) der præsenterede et overskud på 3.078' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos AUDON PARTNERS A/S (Nu: DFK A/S) der præsenterede et underskud på 6.015' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 37 år 6 måneder fra 1983 til 2021 hos NICO ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.194' DKK (MARINTEKNIK DANMARK ApS (Nu: NICO ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 41' DKK (Kort- & Dokumentar Filmskolen ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.965' DKK (MARINTEKNIK DANMARK ApS (Nu: NICO ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 87' DKK (Kort- & Dokumentar Filmskolen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Lone Audon.