Jan Lind Nørskov
Erhvervsaktiv siden: | 16. mar. 1992 (32 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SRI SIGN SOLUTION A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 11.331' DKK ESBJERG SKILTE PRODUKTION A/S (Nu: SRI SIGN SOLUTION A/S) (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 11.039' DKK SRI HOLDING A/S (2020-21) |
Største gæld: | 9.181' DKK ESBJERG SKILTE PRODUKTION A/S (Nu: SRI SIGN SOLUTION A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos ESBJERG SKILTE PRODUKTION A/S (Nu: SRI SIGN SOLUTION A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af SRI SIGN SOLUTION A/S (29 år 9 måneder) |
Det hele startede i 1992 hos SRI SIGN SOLUTION A/S (tidligere ESBJERG SKILTE PRODUKTION A/S) i rollen som Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle bestred Jan Lind Nørskov i 29 år 9 måneder, før stoppet d. 3. januar 2022.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af andet elektrisk udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 11.331' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JAN NØRSKOV HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
SRI HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.1999 -
JAN NØRSKOV HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.07.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
SRI SIGN SOLUTION A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.02.2019 -
SRI HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.11.1999
Tidslinje (15)
-
SRI SIGN SOLUTION A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2019
Registreringsdato: 08.02.2019 -
ESBJERG SKILTE PRODUKTION A/S (Nu: SRI SIGN SOLUTION A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2019
Registreringsdato: 07.02.2019 -
NORSKOV INTERNATIONAL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.03.2015
Registreringsdato: 09.03.2015
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
24.07.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.03.1992 - 03.01.2022
Direktør
29.09.1995 - 29.09.1995
Bestyrelsesmedlem
29.09.1995 - 07.02.2019
Bestyrelsesmedlem
08.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
18.11.1999 - 01.01.2022
Bestyrelsesmedlem og Direktør
18.11.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
13.03.2000 - 09.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
05.05.2008 - 24.07.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor SRI HOLDING A/S kunne fremvise et overskud på 9.383' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Flemming Nørskov.