Hanne Maarup Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1990 (34 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | JKJ MONTAGE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JKJ MONTAGE A/S (6 år 10 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1990 i JKJ MONTAGE A/S (tidligere ADR NR. 1702 ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Hanne Maarup Johansen i 6 år 10 måneder, inden stoppet d. 27. maj 1997.
Virksomhedens branche var dengang indenfor installation af industrimaskiner og -udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 5. maj 2011.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
ADR NR. 1702 ApS (Nu: JKJ MONTAGE A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.1997
Registreringsdato: 27.05.1997 -
ADR NR. 1702 ApS (Nu: JKJ MONTAGE A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.1990
Registreringsdato: 01.07.1990
Blå bog (fortsat)
Hanne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1990 - 27.05.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Arne Gynther.