Frank Larsen
Karrieren startede hos: | JBH A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 113.220' DKK JØRGEN BLADT A/S (Nu: CS WIND Offshore A/S) (2016) |
Største underskud: | -55.797' DKK JØRGEN BLADT A/S (Nu: CS WIND Offshore A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 518.140' DKK JØRGEN BLADT A/S (Nu: CS WIND Offshore A/S) (2021) |
Største gæld: | 80.080' DKK JØRGEN BLADT A/S (Nu: JBH A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 473 årsværk hos JØRGEN BLADT A/S (Nu: CS WIND Offshore A/S) (2020) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for mange år siden hos JBH A/S (tidligere JØRGEN BLADT A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Frank Larsen i 29 år 2 måneder, inden stoppet den 3. maj 1994.
Nu opererer virksomheden indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 576' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Investeringsselskabet FL Aabybro ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 17
Via Investeringsselskabet FL Aabybro ApS
Direktørposter (1)
-
Investeringsselskabet FL Aabybro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
MASKINFABRIKKEN FUGLSANGS EFTF. A/S (Nu: Sterke A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2017
Registreringsdato: 20.04.2017 -
FUGLSANG HOLDING, KLARUP ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2017
Registreringsdato: 19.04.2017 -
FUGLSANG HOLDING, KLARUP ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.2015
Registreringsdato: 23.02.2015
Blå bog (fortsat)
Frank har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 52 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2010 - 20.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.02.2015 - 19.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.11.1990 - 01.11.1997
Bestyrelsesmedlem
16.09.2003 - 28.02.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.1965 - 03.05.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Frank Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Investeringsselskabet FL Aabybro ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26.116' DKK. Gennem sit holdingselskab Investeringsselskabet FL Aabybro ApS har Frank dermed også andele i Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 17 (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Frank Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Frank Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos MASKINFABRIKKEN FUGLSANGS EFTF. A/S (Nu: Sterke A/S) der præsenterede et overskud på 10.971' DKK.
Frank har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 29 år 2 måneder fra 1965 til 1994 hos JBH A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 24.764' DKK (MASKINFABRIKKEN FUGLSANGS EFTF. A/S (Nu: Sterke A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 576' DKK (JØRGEN BLADT A/S (Nu: JBH A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.583' DKK (JØRGEN BLADT A/S (Nu: JBH A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 26.116' DKK (FL HOLDING, AABYBRO ApS (Nu: Investeringsselskabet FL Aabybro ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er John Bødker.