Ann Michele Schytt Christensen
Karrieren startede hos: | LARSENFISK INVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 101' DKK ANN MICHELE INVEST A/S (Nu: ANN MICHELE INVEST ApS) (2019) |
Største underskud: | -863' DKK ANN MICHELE INVEST A/S (Nu: ANN MICHELE INVEST ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 2.889' DKK ANN MICHELE INVEST A/S (Nu: ANN MICHELE INVEST ApS) (2015) |
Største gæld: | 1.922' DKK LARSENFISK INVEST A/S (Nu: LARSENFISK INVEST ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ANN MICHELE INVEST A/S (Nu: ANN MICHELE INVEST ApS) (2021) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for nu meget længe siden i LARSENFISK INVEST ApS (tidligere LARSENFISK INVEST A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Ann Michele Schytt Christensen i 37 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 13. april 2012.
Dengang var virksomhedens branche indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et underskud på 70' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 18. maj 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CLASSE v/AMSC
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
ANN MICHELE INVEST A/S (Nu: ANN MICHELE INVEST ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.04.2023
Registreringsdato: 21.04.2023 -
ANN MICHELE INVEST A/S (Nu: ANN MICHELE INVEST ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.04.2023
Registreringsdato: 21.04.2023 -
CLASSE v/AMSC (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.10.2022
Registreringsdato: 04.10.2022
Blå bog (fortsat)
Ann har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
04.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør
17.04.1988 - 21.04.2023
Direktør
17.04.1988 - 25.03.1992
Bestyrelsesmedlem
17.04.1988 - 13.04.2012
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1974 - 13.04.2012
Ejer
17.04.1988 - 18.05.2021
Direktør
18.12.2001 - 18.05.2021
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.05.1981 - 03.12.2019
Reel ejer
17.04.1988 - 03.12.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor ANN MICHELE INVEST A/S (Nu: ANN MICHELE INVEST ApS) kunne offentliggøre et overskud på 101' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ANN MICHELE INVEST A/S (Nu: ANN MICHELE INVEST ApS) kunne offentliggøre et underskud på 863' DKK.