Karina Sandager Boserup
Erhvervsaktiv siden: | 14. aug. 2010 (14 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | IVFtech ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 30.108' DKK K4 HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: BOSERUP & NIELSEN HOLDING ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -4.520' DKK IVF TECH ApS (Nu: IVFtech ApS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 51.019' DKK K4 HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: BOSERUP & NIELSEN HOLDING ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 18.974' DKK IVF TECH ApS (Nu: IVFtech ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos IVF TECH ApS (Nu: IVFtech ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BOSERUP & NIELSEN HOLDING ApS (14 år 1 måned) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2010 ved IVFtech ApS (tidligere IVF TECH ApS) i hvervet som Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Denne rolle havde Karina Sandager Boserup i 9 år 4 måneder, før fratrædelsen den 12. januar 2020.
I dag opererer virksomheden indenfor fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 829' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BOSERUP & NIELSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SPARMED ApS
Via BOSERUP & NIELSEN HOLDING ApS -
CORE BOLIG XI INVESTORAKTIESELSKAB NR. 2
Via BOSERUP & NIELSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
BOSERUP & NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.04.2023 -
IVFtech ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.12.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
BOSERUP & NIELSEN HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.08.2010
Ejendomme (4)
Tidslinje (8)
-
BOSERUP & NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.04.2023
Registreringsdato: 17.04.2023 -
K4TECHNOLOGY ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.12.2022
Registreringsdato: 06.12.2022 -
IVF TECH ApS (Nu: IVFtech ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.07.2021
Registreringsdato: 15.07.2021
Blå bog (fortsat)
Karina har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
14.08.2010 - Stadig aktiv
Direktør
17.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
01.12.2010 - 06.12.2022
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
14.08.2010 - 12.01.2020
Bestyrelsesmedlem
27.09.2010 - 15.07.2021
Reel ejer
13.01.2020 - 15.07.2021
Direktør
02.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Karina Sandager Boserup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BOSERUP & NIELSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 49.354' DKK. Gennem sit holdingselskab BOSERUP & NIELSEN HOLDING ApS har Karina dermed også andele i SPARMED ApS (33.34-49.99%) og CORE BOLIG XI INVESTORAKTIESELSKAB NR. 2 (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Karina Sandager Boserup, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor K4 HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: BOSERUP & NIELSEN HOLDING ApS) landede et overskud på 30.108' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor IVF TECH ApS (Nu: IVFtech ApS) landede et underskud på 829' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Karina' netværk er Kjeld Ivan Nielsen.