Lars Brünner
Erhvervsaktiv siden: | 26. jan. 1994 (30 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN BORNHOLMS LAKSEKLÆKKERI (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -322' DKK FONDEN BORNHOLMS LAKSEKLÆKKERI (2014) |
Største egenkapital: | -853' DKK FONDEN BORNHOLMS LAKSEKLÆKKERI (2014) |
Største gæld: | 989' DKK FONDEN BORNHOLMS LAKSEKLÆKKERI (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN BORNHOLMS LAKSEKLÆKKERI (16 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1994 hos FONDEN BORNHOLMS LAKSEKLÆKKERI med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Brünner i 16 år, før stoppet d. 1. februar 2010.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor ferskvandsbrug. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 kunne vise et underskud på 99' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. oktober 2017.
Bestyrelsesposter (1)
-
Greenland Graphite A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2023
Tidslinje (3)
-
Greenland Graphite A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
FONDEN BORNHOLMS LAKSEKLÆKKERI
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2010
Registreringsdato: 01.02.2010 -
FONDEN BORNHOLMS LAKSEKLÆKKERI
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.1994
Registreringsdato: 26.01.1994
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.01.1994 - 01.02.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år fra 1994 til 2010 hos FONDEN BORNHOLMS LAKSEKLÆKKERI.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Stefan Bernstein.