Steen Kyhse-Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASX 2995 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 922' DKK ASX 2995 ApS (2020-21) |
Største underskud: | -51' DKK ASX 2995 ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 979' DKK ASX 2995 ApS (2020-21) |
Største gæld: | 2.678' DKK ASX 2995 ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ASX 2995 ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af ASX 2995 ApS (41 år 9 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1982 hos ASX 2995 ApS med titlen som Ejer og Direktør. Steen Kyhse-Andersen erhvervede virksomheden ASX 2995 ApS d. 22. december 1982. Steen har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Direktør har Steen nu bestreddet i 41 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor engroshandel med radio og tv mv.. Her mere end 41 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 kunne vise et underskud på 26' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ASX 2995 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ASX 2995 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.1982
Repræsentant (1)
-
Dalehøj Grundejerforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 15.01.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Dalehøj Grundejerforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
CRYSTAL TRADE & TRAVEL ApS (Nu: REMOTE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2009
Registreringsdato: 31.12.2009 -
CRYSTAL TRADE & TRAVEL ApS (Nu: REMOTE ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.1991
Registreringsdato: 01.02.1991
Blå bog (fortsat)
Steen har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
15.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
22.12.1982 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
08.11.2017 - 09.08.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
01.02.1991 - 31.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor ASX 2995 ApS kunne offentliggøre et overskud på 922' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor ASX 2995 ApS kunne offentliggøre et underskud på 51' DKK.