Andreas Frøland
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1988 (36 år) |
Karrieren startede hos: | NETTEAM SERVICE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.058' DKK PEGA HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | -3.830' DKK A/S PSE NR. 2813 (Nu: NETTEAM SERVICE A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 57.625' DKK PEGA HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 42.138' DKK A/S PSE NR. 2813 (Nu: NETTEAM SERVICE A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos PROCESS FACTORY ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af NETCHOICE ApS (24 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1988 ved NETTEAM SERVICE A/S (tidligere A/S PSE NR. 2813) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Andreas Frøland i 11 år 8 måneder, før stoppet den 8. maj 2000.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 119' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NETCHOICE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JetClean ApS
Via NETCHOICE ApS -
Selskabet af 13.10.2015 ApS UNDER KONKURS
Via NETCHOICE ApS
Direktørposter (1)
-
NETCHOICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2000
Bestyrelsesposter (3)
-
ZONITH A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.08.2019 -
BoardPartner F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.03.2017 -
LINKGRC ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.06.2022
Tidslinje (37)
-
A/S MEGATRADE BESLAG
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2022
Registreringsdato: 20.09.2022 -
PEGA HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2022
Registreringsdato: 20.09.2022 -
LINKGRC ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2022
Registreringsdato: 22.06.2022
Blå bog (fortsat)
Andreas har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
26.04.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - 20.09.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2018 - 20.09.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Andreas Frøland har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved PEGA HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 8.058' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved APIOSOFT ApS (Nu: Selskabet af 25. maj 2022 ApS) der præsenterede et underskud på 3.167' DKK.
Andreas har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 8 måneder fra 1988 til 2000 hos NETTEAM SERVICE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.174' DKK (PROCESS FACTORY ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 644' DKK (LINKGRC ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 56.200' DKK (PEGA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -286' DKK (BLL COMPANY ApS (Nu: Plenom Office Acoustics ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Andreas' netværk er Bjarne Henning Jensen.