Tom Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. nov. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VINKELVEJ 56A ApS (Ejer) |
Største overskud: | 13.863' DKK VINKELVEJ 56A ApS (2021-22) |
Største underskud: | -91' DKK 4Labels Ejendomme A/S (Nu: Datoselskabet af 02.05.2017 A/S) (2017-18) |
Største egenkapital: | 15.210' DKK VINKELVEJ 56A ApS (2023-24) |
Største gæld: | 9.676' DKK 4Labels Ejendomme A/S (Nu: Datoselskabet af 02.05.2017 A/S) (2017-18) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos 4LABELS A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af VINKELVEJ 56A ApS (17 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2006 ved VINKELVEJ 56A ApS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Tom Sørensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Tom nu besiddet i 17 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 17 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023-24 kunne fremvise et overskud på 1.559' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VINKELVEJ 56A ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
VINKELVEJ 56A ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
4Labels Ejendomme A/S (Nu: Datoselskabet af 02.05.2017 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.2021
Registreringsdato: 14.09.2021 -
4LABELS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.2021
Registreringsdato: 14.09.2021 -
4Labels Ejendomme A/S (Nu: Datoselskabet af 02.05.2017 A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2017
Registreringsdato: 02.05.2017
Blå bog (fortsat)
Tom har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.05.2017 - 14.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2006 - 14.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor VINKELVEJ 56A ApS fremviste et overskud på 13.863' DKK.