Ruth Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 10. apr. 1995 (29 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRANS FOCUS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.953' DKK FISKELOGISTIK GRUPPEN A/S (2014) |
Største underskud: | -1.172' DKK TRANSPORTCENTER NORD A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 38.959' DKK CJ TRANSPORT GRUPPEN A/S (2013-14) |
Største gæld: | 12.974' DKK FISKELOGISTIK GRUPPEN A/S (2018) |
Flest årsværk: | 59 årsværk hos FISKELOGISTIK GRUPPEN A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CJ TRANSPORT GRUPPEN A/S (19 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1995 ved TRANS FOCUS A/S (tidligere NISSEN & PETERSEN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Ruth Jensen i 6 år 7 måneder, før stoppet den 13. november 2001.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RJ HOLDING AALBORG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CJ TRANSPORT GRUPPEN A/S
Via RJ HOLDING AALBORG ApS -
TRANSPORTCENTER NORD A/S
Via CJ TRANSPORT GRUPPEN A/S
Direktørposter (1)
-
RJ HOLDING AALBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2012
Bestyrelsesposter (2)
-
TRANSPORTCENTER NORD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.06.2013 -
CJ TRANSPORT GRUPPEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.06.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
FISKELOGISTIK GRUPPEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.08.2022
Registreringsdato: 13.08.2022 -
TRANSPORTCENTER NORD A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2013
Registreringsdato: 28.06.2013 -
RJ HOLDING AALBORG ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.11.2012
Registreringsdato: 29.11.2012
Blå bog (fortsat)
Ruth har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
29.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.11.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32,35% -
Bestyrelsesmedlem
13.06.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32,35% -
Bestyrelsesmedlem
09.05.2012 - 13.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2009 - 29.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Ruth Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RJ HOLDING AALBORG ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 8.989' DKK. Igennem holdingselskabet RJ HOLDING AALBORG ApS har Ruth derfor også ejerandele i CJ TRANSPORT GRUPPEN A/S (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ruth Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Ruth Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved FISKELOGISTIK GRUPPEN A/S der præsenterede et overskud på 5.953' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved TRANSPORTCENTER NORD A/S der præsenterede et underskud på 1.172' DKK.
Ruth har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 3 måneder fra 2005 til i dag hos CJ TRANSPORT GRUPPEN A/S.
En af de forbindelser som går igen i Ruth' netværk er Christian Peter Jensen.