Karin Grete Boyner
Erhvervsaktiv siden: | 26. aug. 1975 (49 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.015' DKK FREDDY BOYNER A/S (Nu: CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S) (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 7.733' DKK FREDDY BOYNER A/S (Nu: CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 20.744' DKK FREDDY BOYNER A/S (Nu: CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S) (2017-18) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos FREDDY BOYNER A/S (Nu: CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S (49 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu meget længe siden i CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S (tidligere FREDDY BOYNER A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Karin Grete Boyner nu bestreddet i 49 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 153' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.08.1975
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
CAMP-INVEST, SLAGELSE ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.1996
Registreringsdato: 25.01.1996 -
CAMP-INVEST, SLAGELSE ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.01.1995
Registreringsdato: 17.01.1995 -
CAMP-INVEST, SLAGELSE ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.01.1995
Registreringsdato: 17.01.1995
Blå bog (fortsat)
Karin har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.08.1975 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.02.1983 - 17.01.1995
Bestyrelsesmedlem
17.01.1995 - 25.01.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Karin Grete Boyner har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i FREDDY BOYNER A/S (Nu: CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S) der præsenterede et overskud på 3.015' DKK.
Karin har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 49 år 1 måned fra 1975 til i dag hos CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S.
En af de forbindelser som går igen i Karin' netværk er Freddy Milgård Boyner.