Michael Erik Lemming
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 1975 (48 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.739' DKK N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S (2020-21) |
Største underskud: | -94' DKK FORIS ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 10.237' DKK MICHAEL LEMMING HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 4.956' DKK N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S (48 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for flere år siden ved N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Michael Erik Lemming nu bestreddet i 48 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 410' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MICHAEL LEMMING HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S
Via MICHAEL LEMMING HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.1975 -
MICHAEL LEMMING HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.1975
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
FORIS ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2024
Registreringsdato: 13.09.2024 -
FORIS ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
FORIS ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024
Blå bog (fortsat)
Michael har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
26.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.12.1975 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
26.04.2006 - 13.09.2024
Bestyrelsesmedlem
16.05.2024 - 13.09.2024
Ejerandel: 100%
Michael Erik Lemming er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MICHAEL LEMMING HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 10.120' DKK. Gennem holdingselskabet MICHAEL LEMMING HOLDING ApS har Michael derfor også andele i N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Michael Erik Lemming, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor N. NØRHOLM & K. LEMMING A/S kunne fremvise et overskud på 1.739' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor FORIS ApS kunne fremvise et underskud på 94' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Niels Pind.