Lene Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 2008 (16 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | GUNNER V. URE OG OPTIK ApS (Stifter) |
Største overskud: | 149' DKK GUNNER V. URE OG OPTIK ApS (2020) |
Største underskud: | -159' DKK GUNNER V. URE OG OPTIK ApS (2014) |
Største egenkapital: | -3' DKK GUNNER V. URE OG OPTIK ApS (2023) |
Største gæld: | 3.810' DKK GUNNER V. URE OG OPTIK ApS (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos GUNNER V. URE OG OPTIK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af GUNNER V. URE OG OPTIK ApS (16 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2008 i GUNNER V. URE OG OPTIK ApS i rollen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle bestred Lene Jensen i 8 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 19. december 2016.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 32' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LENE JENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
LENE JENSEN HOLDING II ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GUNNER V. URE OG OPTIK ApS
Via LENE JENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
LENE JENSEN HOLDING II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2011 -
LENE JENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2009 -
GUNNER V. URE OG OPTIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
GUNNER V. URE OG OPTIK ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 19.12.2016
Registreringsdato: 19.12.2016 -
GUNNER V. URE OG OPTIK ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.11.2016
Registreringsdato: 28.11.2016 -
CHARLOTTE HOLDING ApS (Nu: LENE JENSEN HOLDING II ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2011
Registreringsdato: 01.02.2011
Blå bog (fortsat)
Lene har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
15.01.2011 - Stadig aktiv
Ejer
01.02.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
29.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
27.06.2008 - Stadig aktiv
Ejer
28.11.2016 - 19.12.2016
Reel ejer
28.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50,67% -
Direktør
28.11.2008 - 09.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor GUNNER V. URE OG OPTIK ApS kunne fremvise et overskud på 149' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor GUNNER V. URE OG OPTIK ApS kunne fremvise et underskud på 159' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 32' DKK (GUNNER V. URE OG OPTIK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -3' DKK (GUNNER V. URE OG OPTIK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -37' DKK (LENE JENSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Janette Christensen Carlsson.