Charlott Due Pihl
Erhvervsaktiv siden: | 3. mar. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (12 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2008 hos DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Charlott Due Pihl i 4 år, inden stoppet den 13. marts 2012.
I dag opererer virksomheden indenfor livsforsikring. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.03.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB AF 1999
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2021
Registreringsdato: 25.06.2021 -
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2012
Registreringsdato: 13.03.2012 -
FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB AF 1999
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2012
Registreringsdato: 13.03.2012
Blå bog (fortsat)
Charlott har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.03.2012 - 25.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.03.2008 - 13.03.2012
Bestyrelsesmedlem
13.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Charlott har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 6 måneder fra 2012 til i dag hos DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB.
En af de forbindelser som går igen i Charlott' netværk er Mads Nicolai Kaagaard.