Annalise Frydenlund Laustsen
Erhvervsaktiv siden: | 17. jun. 1990 (34 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | CAPISCE ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.596' DKK ABH PRODUKTION ApS (Nu: CAPISCE ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -754' DKK A/S PSE 38 NR. 1982 (Nu: Iyuno Denmark Sub A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 10.965' DKK VIDEOTRANSFORM ApS (Nu: USA ApS) (2016-17) |
Største gæld: | 8.200' DKK BEST BROADCAST HIRE A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos A/S PSE 38 NR. 1982 (Nu: Iyuno Denmark Sub A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af CAPISCE ApS (34 år 3 måneder) |
Karrieren som leder startede i 1990 i CAPISCE ApS (tidligere ABH PRODUKTION ApS) i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Annalise Frydenlund Laustsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Annalise nu bestreddet i 34 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen oversættelse og tolkning. Her mere end 34 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2022-23 som viste et underskud på 191' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CAPISCE ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
CAPISCE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.06.1990
Bestyrelsesposter (1)
-
BEST BROADCAST HIRE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.08.2006
Tidslinje (7)
-
A/S PSE 38 NR. 1982 (Nu: Iyuno Denmark Sub A/S)
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2007
Registreringsdato: 30.09.2007 -
BEST BROADCAST HIRE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2006
Registreringsdato: 30.08.2006 -
VIDEOTRANSFORM ApS (Nu: USA ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.06.2002
Registreringsdato: 17.06.2002
Blå bog (fortsat)
Annalise har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
17.06.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.01.1999 - 30.09.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.08.2000 - 17.06.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor ABH PRODUKTION ApS (Nu: CAPISCE ApS) kunne fremvise et overskud på 4.596' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor ABH PRODUKTION ApS (Nu: CAPISCE ApS) kunne fremvise et underskud på 248' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Annalise' netværk er Michael Wewer Henriksen.