Jesper Poulsen-Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2013 (11 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SAUSDAL, KJÆR OG POULSEN-HANSEN PARTNERS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 589' DKK EUROPEAN INSTITUTE FOR RISK MANAGEMENT A/S (Nu: FKJ 2019 A/S) (2015) |
Største underskud: | -159' DKK EUROPEAN INSTITUTE FOR RISK MANAGEMENT A/S (Nu: FKJ 2019 A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 898' DKK EUROPEAN INSTITUTE FOR RISK MANAGEMENT A/S (Nu: FKJ 2019 A/S) (2015) |
Største gæld: | 1.825' DKK EUROPEAN INSTITUTE FOR RISK MANAGEMENT A/S (Nu: FKJ 2019 A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos EUROPEAN INSTITUTE FOR RISK MANAGEMENT A/S (Nu: FKJ 2019 A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af BREDE BØRNEHAVE (5 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2013 hos SAUSDAL, KJÆR OG POULSEN-HANSEN PARTNERS ApS (tidligere GEMEINSCHAFT ApS) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jesper Poulsen-Hansen i 2 år 6 måneder, inden stoppet den 31. august 2015.
Dengang var virksomhedens branche indenfor forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 165' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. maj 2016.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
EUROPEAN INSTITUTE FOR RISK MANAGEMENT A/S (Nu: FKJ 2019 A/S) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 13.11.2017
Registreringsdato: 13.11.2017 -
GEMEINSCHAFT ApS (Nu: SAUSDAL, KJÆR OG POULSEN-HANSEN PARTNERS ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2015
Registreringsdato: 31.08.2015 -
GEMEINSCHAFT ApS (Nu: SAUSDAL, KJÆR OG POULSEN-HANSEN PARTNERS ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2015
Registreringsdato: 31.08.2015
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
17.10.2014 - 13.11.2017
Ejerandel: 45% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.02.2013 - 31.08.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor EUROPEAN INSTITUTE FOR RISK MANAGEMENT A/S (Nu: FKJ 2019 A/S) fremviste et overskud på 589' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor EUROPEAN INSTITUTE FOR RISK MANAGEMENT A/S (Nu: FKJ 2019 A/S) fremviste et underskud på 159' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Simon Lorentzen.