Ronni Tolstrup Hansen
Erhvervsaktiv: | 20. nov. 2012 - 31. dec. 2016 |
Karrieren startede hos: | DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.630' DKK DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 11.574' DKK DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S (2022-23) |
Største gæld: | 12.387' DKK DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S (11 år 10 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2012 i DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Ronni Tolstrup Hansen nu bestreddet i 11 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 3.630' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.11.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Dansk Kvik Transport (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016 -
Dansk Kvik Transport (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 21.03.2016
Registreringsdato: 21.03.2016 -
DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.11.2012
Registreringsdato: 20.11.2012
Blå bog (fortsat)
Ronni har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
21.03.2016 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Ronni' netværk er Fie Tolstrup Christensen.