Melina Maria Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 12. nov. 2012 (11 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK BYG OG ANLÆG S.M.B.A. (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af DANSK BYG OG ANLÆG S.M.B.A. (2 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2012 i DANSK BYG OG ANLÆG S.M.B.A. i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Melina Maria Andersen i 2 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 21. oktober 2015.
Virksomhedens branche var dengang indenfor produktion af film og videofilm. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 12. juni 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
X RAIL
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Ma service (Nu: X RAIL) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 21.09.2023
Registreringsdato: 21.09.2023 -
DANSK BYG OG ANLÆG S.M.B.A.
Fratrådt som direktørDato: 21.10.2015
Registreringsdato: 21.10.2015 -
DANSK BYG OG ANLÆG S.M.B.A.
Tilknyttet som direktørDato: 12.11.2012
Registreringsdato: 12.11.2012
Blå bog (fortsat)
Melina har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
21.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
12.11.2012 - 21.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab