Pernille Lykke Mathiasen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | PL KALUNDBORG HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 342' DKK POLSTERGAARDEN A/S (Nu: POLSTRERGAARDEN A/S) (2013-14) |
Største underskud: | -9' DKK ApS KBUS 17 NR. 5556 (Nu: PL KALUNDBORG HOLDING ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 1.548' DKK POLSTERGAARDEN A/S (Nu: POLSTRERGAARDEN A/S) (2019-20) |
Største gæld: | 1.831' DKK POLSTERGAARDEN A/S (Nu: POLSTRERGAARDEN A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos POLSTERGAARDEN A/S (Nu: POLSTRERGAARDEN A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af POLSTRERGAARDEN A/S (17 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2007 i PL KALUNDBORG HOLDING ApS (tidligere ApS KBUS 17 NR. 5556) med titlen som Ejer og Direktør. Pernille Lykke Mathiasen erhvervede virksomheden PL KALUNDBORG HOLDING ApS d. 1. januar 2007. Pernille der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Direktør bestred Pernille i 11 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 13. november 2018.
Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2013-14 kunne vise et overskud på 24' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. november 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SHK KALUNDBORG HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
POLSTRERGAARDEN A/S
Via SHK KALUNDBORG HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
POLSTRERGAARDEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.02.2007
Tidslinje (8)
-
SHK KALUNDBORG HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
SHK KALUNDBORG HOLDING ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2019
Registreringsdato: 30.12.2019 -
ApS KBUS 17 NR. 5556 (Nu: PL KALUNDBORG HOLDING ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.11.2018
Registreringsdato: 13.11.2018
Blå bog (fortsat)
Pernille har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.02.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.07.2017 - 07.01.2020
Ejer
31.12.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.01.2007 - 13.11.2018
Direktør
13.02.2007 - 13.11.2018
Ejerandel: 100%
Pernille Lykke Mathiasen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SHK KALUNDBORG HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.333' DKK. Igennem holdingselskabet SHK KALUNDBORG HOLDING ApS har Pernille derfor også ejerandele i POLSTRERGAARDEN A/S (100%).
Se også koncerndiagram for Pernille Lykke Mathiasen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor SHK KALUNDBORG HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 178' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor ApS KBUS 17 NR. 5556 (Nu: PL KALUNDBORG HOLDING ApS) kunne offentliggøre et underskud på 9' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Pernille' netværk er Søren Hass Kristoffersen.