Lili Aviaaja Susanne Therecie Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2009 (14 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BARISTA ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Garn Shop (4 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2009 hos BARISTA ApS (tidligere OP GREENLAND ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Lili Aviaaja Susanne Therecie Rasmussen i 3 år 3 måneder, inden stoppet den 1. februar 2013.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 27. maj 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Garn Shop
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Garn Shop (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.08.2020
Registreringsdato: 16.08.2020 -
OP GREENLAND ApS (Nu: BARISTA ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2013
Registreringsdato: 01.02.2013 -
OP GREENLAND ApS (Nu: BARISTA ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2009
Registreringsdato: 01.11.2009
Blå bog (fortsat)
Lili har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
16.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2009 - 01.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab