Mohamed Thilan Irshad
Erhvervsaktiv siden: | 25. okt. 2012 (11 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | COPENHAGEN DATACENTER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 40' DKK OPEN SOURCE DAYS ApS (2017) |
Største underskud: | -120' DKK Vs-Sport IVS (Nu: Vs-Sport ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 117' DKK OPEN SOURCE DAYS ApS (2014) |
Største gæld: | 152' DKK OPEN SOURCE DAYS ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Freelancer (8 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2012 i COPENHAGEN DATACENTER ApS som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Mohamed Thilan Irshad i 1 år 9 måneder, inden stoppet d. 11. august 2014.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 18. november 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Freelancer
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
Onezero ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Onezero ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 06.09.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Vs-Sport IVS (Nu: Vs-Sport ApS) (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.01.2024
Registreringsdato: 11.01.2024 -
Vs-Sport IVS (Nu: Vs-Sport ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.01.2024
Registreringsdato: 11.01.2024 -
I&T IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.10.2022
Registreringsdato: 25.10.2022
Blå bog (fortsat)
Mohamed har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
06.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
21.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
15.03.2018 - 11.01.2024
Ejer
07.09.2021 - 11.01.2024
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
22.09.2017 - 25.10.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.08.2015 - 23.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Onezero IVS (Nu: Onezero ApS) fremviste et overskud på 39' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Vs-Sport IVS (Nu: Vs-Sport ApS) fremviste et underskud på 28' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mohamed' netværk er Sebastian Skjold Been.