Michel Mikkell Monrad
Erhvervsaktiv siden: | 10. dec. 2012 (11 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DRIFTSSELSKABET AF 1/10 2014 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 107' DKK Cliniqueofbeauty IVS (Nu: Privatklinikken Monrad ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -257' DKK Cliniqueofbeauty IVS (Nu: Privatklinikken Monrad ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 119' DKK Cliniqueofbeauty IVS (Nu: Privatklinikken Monrad ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 2.497' DKK Cliniqueofbeauty IVS (Nu: Privatklinikken Monrad ApS) (2018-19) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Cliniqueofbeauty IVS (Nu: Privatklinikken Monrad ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Tartarus Gym ApS (6 år 10 måneder) |
Det startede i 2012 hos DRIFTSSELSKABET AF 1/10 2014 ApS (tidligere BEAUTYLASER ApS) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Michel Mikkell Monrad i 1 år 7 måneder, før stoppet d. 1. august 2014.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. august 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tartarus Gym ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Tartarus Gym ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2017
Tidslinje (14)
-
Tartarus Gym IVS (Nu: Tartarus Gym ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.01.2020
Registreringsdato: 23.01.2020 -
Olympic Gym IVS (Nu: Tartarus Gym ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.01.2020
Registreringsdato: 22.01.2020 -
Cliniqueofbeauty IVS (Nu: Privatklinikken Monrad ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.07.2019
Registreringsdato: 22.07.2019
Blå bog (fortsat)
Michel har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.11.2017 - 22.01.2020
Direktør
20.11.2017 - Stadig aktiv
Ejer
23.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Ejer og Direktør
13.03.2017 - 22.07.2019
Reel ejer
13.03.2017 - 06.02.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.01.2017 - 17.12.2017
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.12.2012 - 01.08.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Olympic Gym IVS (Nu: Tartarus Gym ApS) kunne fremvise et overskud på 58' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Cliniqueofbeauty IVS (Nu: Privatklinikken Monrad ApS) kunne fremvise et underskud på 257' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michel' netværk er Christoffer Eberhard Hansen.