Dennis Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 28. jan. 2013 (11 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | RE-MATCH TRADING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 11.441' DKK HOLDINGSELSKABET AF DEN 6. JANUAR 2013 ApS (Nu: DACH Invest ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -102.046' DKK RE-MATCH A/S (Nu: RE-MATCH HOLDING A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 113.485' DKK RE-MATCH A/S (Nu: RE-MATCH HOLDING A/S) (2021) |
Største gæld: | 73.318' DKK RE-MATCH A/S (Nu: RE-MATCH HOLDING A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos RE-MATCH A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af DACH Invest ApS (11 år 7 måneder) |
Det begyndte den dag i 2013 hos RE-MATCH TRADING ApS (tidligere PFP CONSULTING ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Dennis Andersen i 2 år 11 måneder, inden stoppet den 20. januar 2016.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor genbrug af sorterede materialer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 viste et underskud på 1.629' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 27. maj 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DACH Invest ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
DACH Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
RE-MATCH A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2022
Registreringsdato: 29.06.2022 -
RE-MATCH A/S (Nu: RE-MATCH HOLDING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2022
Registreringsdato: 19.04.2022 -
RE-MATCH A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.12.2020
Registreringsdato: 30.12.2020
Blå bog (fortsat)
Dennis har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.12.2020 - 29.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.02.2015 - 23.11.2016
Direktør
24.11.2016 - 30.03.2019
Reel ejer
04.10.2017 - 06.12.2017
Direktør
31.03.2019 - 30.04.2020
Bestyrelsesmedlem
29.05.2020 - 19.04.2022
Ejerandel: 28,48% -
Stifter og Direktør
28.01.2013 - 25.01.2016
Ejer
28.01.2013 - Stadig aktiv
Direktør
01.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.01.2013 - 20.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor HOLDINGSELSKABET AF DEN 6. JANUAR 2013 ApS (Nu: DACH Invest ApS) landede et overskud på 11.441' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor RE-MATCH A/S (Nu: RE-MATCH HOLDING A/S) landede et underskud på 47.554' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.031' DKK (HOLDINGSELSKABET AF DEN 6. JANUAR 2013 ApS (Nu: DACH Invest ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 102.046' DKK (RE-MATCH A/S (Nu: RE-MATCH HOLDING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.295' DKK (HOLDINGSELSKABET AF DEN 6. JANUAR 2013 ApS (Nu: DACH Invest ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -27.599' DKK (RE-MATCH A/S (Nu: RE-MATCH HOLDING A/S)).