Jens Møller Madsen
Karrieren startede hos: | J.M.M. TRADING A/S. HOVEDGÅRD (Direktør) |
Største overskud: | 9.537' DKK HOVEDGÅRD AUTOHANDEL AF 11/1 1993 ApS (Nu: KOCH INVEST ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -884' DKK PAMM A/S (2016) |
Største egenkapital: | 19.116' DKK HOVEDGÅRD AUTOHANDEL AF 11/1 1993 ApS (Nu: KOCH INVEST ApS) (2018-19) |
Største gæld: | 12.963' DKK HOVEDGÅRD AUTOHANDEL AF 11/1 1993 ApS (Nu: KOCH INVEST ApS) (2017-18) |
Karrieren som leder begyndte for længe siden i J.M.M. TRADING A/S. HOVEDGÅRD (tidligere HOVEDGAARD AUTOHANDEL A/S, HOVEDGAARD) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Jens Møller Madsen i 17 år 9 måneder, inden stoppet d. 19. april 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 9. januar 2001.
Bestyrelsesposter (1)
-
PAMM A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.01.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
PAMM A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2004
Registreringsdato: 25.01.2004 -
HOVEDGÅRD AUTOHANDEL AF 11/1 1993 ApS (Nu: KOCH INVEST ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2001
Registreringsdato: 12.12.2001 -
HOVEDGAARD AUTOHANDEL A/S, HOVEDGAARD (Nu: J.M.M. TRADING A/S. HOVEDGÅRD)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.01.2001
Registreringsdato: 09.01.2001
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.01.1993 - 12.12.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.06.1972 - 09.01.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.11.1978 - 19.12.1996
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.1987 - 21.09.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Møller Madsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i PAMM A/S der præsenterede et overskud på 2.294' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i PAMM A/S der præsenterede et underskud på 884' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 28 år 6 måneder fra 1972 til 2001 hos J.M.M. TRADING A/S. HOVEDGÅRD.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Per Møller Madsen.