Kristian Krabbenhøft
Erhvervsaktiv siden: | 31. jan. 2013 (11 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | OPTUM COMPUTATIONAL ENGINEERING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 976' DKK OPTUM COMPUTATIONAL ENGINEERING ApS (2023) |
Største underskud: | -40' DKK OPTUM COMPUTATIONAL ENGINEERING ApS (2015) |
Største egenkapital: | 1.753' DKK OPTUM COMPUTATIONAL ENGINEERING ApS (2023) |
Største gæld: | 2.419' DKK OPTUM COMPUTATIONAL ENGINEERING ApS (2021) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos OPTUM COMPUTATIONAL ENGINEERING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af OPTUM COMPUTATIONAL ENGINEERING ApS (6 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2013 i OPTUM COMPUTATIONAL ENGINEERING ApS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne KRAIN HOLDING ApS, Andrei Vadimovich Lyamin at Kristian Krabbenhøft stiftede OPTUM COMPUTATIONAL ENGINEERING ApS den dag i januar 2013. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Kristian nu besiddet i 4 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden udgivelse af software. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 viste et overskud på 976' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Miyakki Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
OPTUM COMPUTATIONAL ENGINEERING ApS
Via Miyakki Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Miyakki Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.04.2024
Tidslinje (10)
-
Optum NewCo ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 17.04.2024
Registreringsdato: 17.04.2024 -
Miyakki Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.04.2024
Registreringsdato: 17.04.2024 -
Miyakki Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.04.2024
Registreringsdato: 17.04.2024
Blå bog (fortsat)
Kristian har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
17.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.04.2024 - 17.04.2024
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Direktør
31.01.2013 - 30.05.2017
Ejer
31.01.2013 - 22.12.2017
Ejer
01.03.2018 - 10.04.2024
Ejerandel: 15-19.99%
Kristian Krabbenhøft er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Miyakki Holding ApS (100% ejerskab). Gennem sit holdingselskab Miyakki Holding ApS har Kristian dermed også andele i OPTUM COMPUTATIONAL ENGINEERING ApS (15-19.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Kristian Krabbenhøft, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor OPTUM COMPUTATIONAL ENGINEERING ApS landede et overskud på 976' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor OPTUM COMPUTATIONAL ENGINEERING ApS landede et underskud på 40' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Jørgen Krabbenhøft.