Hans Møller
Erhvervsaktiv siden: | 2. nov. 1984 (39 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | CONTAC ApS (Direktør) |
Største overskud: | 363' DKK Athea Consult ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 485' DKK Athea Consult ApS (2023) |
Største gæld: | 262' DKK Athea Consult ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Athea Consult ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ApS SPKR NR. 1484 (13 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1984 ved CONTAC ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Hans Møller i 2 år 11 måneder, før fratrædelsen den 20. oktober 1987.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1987 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 20. oktober 1987.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Athea Consult ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Athea Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2021
Tidslinje (10)
-
Athea Consult ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.09.2021
Registreringsdato: 23.09.2021 -
Athea Consult ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.09.2021
Registreringsdato: 23.09.2021 -
FAABORG ELFORSYNING A/S (NETVIRKSOMHED) (Nu: Energi Fyn Faaborg Net A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.05.2010
Registreringsdato: 12.05.2010
Blå bog (fortsat)
Hans har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
23.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.08.2019 - 18.06.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
06.02.2018 - 20.04.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
19.05.2004 - 12.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Athea Consult ApS fremviste et overskud på 363' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Klaus Ilsøe Nielsen.