Curt Ølgod
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1989 (34 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SWECO ARCHITECTS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.191' DKK A/S PSE NR.3589 (Nu: SWECO ARCHITECTS A/S) (2017) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 6.857' DKK A/S PSE NR.3589 (Nu: SWECO ARCHITECTS A/S) (2017) |
Største gæld: | 8.682' DKK A/S PSE NR.3589 (Nu: SWECO ARCHITECTS A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos A/S PSE NR.3589 (Nu: SWECO ARCHITECTS A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SWECO ARCHITECTS A/S (6 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1989 ved SWECO ARCHITECTS A/S (tidligere A/S PSE NR.3589) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Curt Ølgod i 6 år 10 måneder, før stoppet den 24. september 1996.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor arkitektvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 som viste et overskud på 2.191' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 10. juli 2018.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
A/S PSE NR.3589 (Nu: SWECO ARCHITECTS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.09.1996
Registreringsdato: 24.09.1996 -
A/S PSE NR.3589 (Nu: SWECO ARCHITECTS A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.1989
Registreringsdato: 01.11.1989
Blå bog (fortsat)
Curt har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1989 - 24.09.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Curt' netværk er Helle Nielsen-Elgaard.