Lars Sprogøe Bentzen
Erhvervsaktiv siden: | 7. nov. 2011 (12 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DONG ENERGY GASFORSYNING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 99.700' DKK DONG ENERGY EL & GAS A/S (2014) |
Største underskud: | -3.638' DKK Kalundborg Bioenergi ApS (2023) |
Største egenkapital: | 742.724' DKK DONG ENERGY EL & GAS A/S (2014) |
Største gæld: | 834.549' DKK DONG ENERGY EL & GAS A/S (2014) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos Dansk Gasteknisk Center a/s (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Swagsters I/S (3 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2011 ved DONG ENERGY GASFORSYNING A/S i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Lars Sprogøe Bentzen i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen den 6. marts 2013.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor handel med gas gennem rørledninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. marts 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Swagsters I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (33)
-
Kala Invest Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.03.2022
Registreringsdato: 04.03.2022 -
Kala Invest Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.01.2022
Registreringsdato: 18.01.2022 -
Flyttedagen.dk ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 17.05.2021
Registreringsdato: 17.05.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
06.03.2019 - 04.03.2022
Direktør
07.03.2019 - 18.01.2022
Ejer
07.03.2019 - 04.03.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
15.11.2017 - 17.05.2021
Direktør
15.11.2017 - 28.07.2020
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Ejer
09.02.2017 - 16.07.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.08.2015 - 03.02.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor DONG ENERGY EL & GAS A/S landede et overskud på 99.700' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Kala Invest Holding ApS landede et underskud på 123' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.638' DKK (Kalundborg Bioenergi ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 43.151' DKK (Kalundborg Bioenergi ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.895' DKK (Dansk Gasteknisk Center a/s).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Freja Sprogøe Phillipsen Bentzen.