Charlotte Davidsen
Erhvervsaktiv siden: | 13. dec. 2012 (11 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | CHARLOTTE HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 28.268' DKK FRODE DAVIDSEN HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -8.424' DKK FRODE DAVIDSEN HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 127.131' DKK FRODE DAVIDSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 6.689' DKK Davidsens Ejendomme ApS (2017) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos LAMBÆKS FJEDERFABRIK A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af CHARLOTTE HOLDING ApS (11 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2012 hos CHARLOTTE HOLDING ApS som Direktør og Ejer. Charlotte Davidsen købte virksomheden CHARLOTTE HOLDING ApS den 13. december 2012. Charlotte har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Direktør og Ejer har Charlotte nu besiddet i 11 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 11 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.382' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHARLOTTE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LAMBÆKS FJEDERFABRIK A/S
Via CHARLOTTE HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
LAMBÆKS FJEDERFABRIK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2021 -
Davidsens Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2022 -
FRODE DAVIDSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2021 -
CHARLOTTE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
LAMBÆKS FJEDERFABRIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Davidsens Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022 -
Davidsens Ejendomme ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.05.2022
Registreringsdato: 10.05.2022 -
FRODE DAVIDSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.02.2021
Registreringsdato: 12.02.2021
Blå bog (fortsat)
Charlotte har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
12.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2013 - Stadig aktiv
Direktør
12.02.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør og Ejer
13.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
12.02.2021 - 10.05.2022
Direktør
24.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor FRODE DAVIDSEN HOLDING ApS fremviste et overskud på 28.268' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor FRODE DAVIDSEN HOLDING ApS fremviste et underskud på 8.424' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 17.702' DKK (FRODE DAVIDSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 127.131' DKK (FRODE DAVIDSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15.381' DKK (CHARLOTTE HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Doris Alice Davidsen.