Daniel Lundvald Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 11. jan. 2012 (12 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JLD ODENSE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 568' DKK LUNDVALD NEDBRYDNING & MASKINUDLEJNING ApS (2018) |
Største underskud: | -1.236' DKK LUNDVALD NEDBRYDNING & MASKINUDLEJNING ApS (2016) |
Største egenkapital: | 886' DKK LUNDVALD NEDBRYDNING & MASKINUDLEJNING ApS (2022) |
Største gæld: | 2.037' DKK DLJ ODENSE ApS (Nu: Alletiders Lopper ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos DLJ ODENSE ApS (Nu: Alletiders Lopper ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Alletiders Lopper ApS (4 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2012 hos JLD ODENSE ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Daniel Lundvald Nielsen i 3 år 2 måneder, før stoppet d. 11. marts 2015.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor nedrivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 8. november 2017.
Direktørposter (1)
-
LUNDVALD NEDBRYDNING & MASKINUDLEJNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2023
Tidslinje (17)
-
LUNDVALD NEDBRYDNING & MASKINUDLEJNING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
C & D MANDSKABSUDLEJNING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.10.2017
Registreringsdato: 18.10.2017 -
C & D MANDSKABSUDLEJNING ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2017
Registreringsdato: 01.03.2017
Blå bog (fortsat)
Daniel har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
19.02.2015 - 22.07.2015
Ejer
19.02.2015 - 06.07.2016
Direktør
07.07.2016 - 01.03.2017
Ejer
07.07.2016 - 18.10.2017
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.12.2012 - 17.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.01.2012 - 17.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2013 - 11.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Daniel Lundvald Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos JLD NEDBRYDNING ApS (Nu: JLD HOLDING ApS) der præsenterede et overskud på 475' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos DLJ ODENSE ApS (Nu: Alletiders Lopper ApS) der præsenterede et underskud på 144' DKK.
Daniel har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 5 måneder fra 2012 til 2016 hos Alletiders Lopper ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 126' DKK (DLJ ODENSE ApS (Nu: Alletiders Lopper ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 66' DKK (LUNDVALD NEDBRYDNING & MASKINUDLEJNING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 820' DKK (LUNDVALD NEDBRYDNING & MASKINUDLEJNING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -10' DKK (DLJ ODENSE ApS (Nu: Alletiders Lopper ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Daniel' netværk er Lukas Lundvald Nielsen.