Henrik Topp Brandes
Erhvervsaktiv siden: | 8. mar. 2013 (11 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | IATC NORDIC ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Toppaint Danmark (8 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2013 hos IATC NORDIC ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Henrik Topp Brandes i 1 år 4 måneder, inden stoppet den 1. august 2014.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med kemiske produkter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. august 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Toppaint Danmark
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Toppaint Danmark (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2016
Registreringsdato: 01.01.2016 -
IATC NORDIC ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2014
Registreringsdato: 01.08.2014 -
IATC NORDIC ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.03.2013
Registreringsdato: 08.03.2013
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
08.03.2013 - 01.08.2014
Ejerandel: Intet ejerskab