Emmy Møller
Karrieren startede hos: | S. ERIKSEN. AALBORG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 36.869' DKK DANBRIT AKKUMULATOR AALBORG A/S (2020-21) |
Største underskud: | -5.878' DKK DANBRIT HOLDING AALBORG A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 106.430' DKK DANBRIT HOLDING AALBORG A/S (2019-20) |
Største gæld: | 148.205' DKK DANBRIT AKKUMULATOR AALBORG A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos DANBRIT AKKUMULATOR AALBORG A/S (2021-22) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for nu mange år siden hos S. ERIKSEN. AALBORG A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Emmy Møller i 16 år 10 måneder, før stoppet d. 17. december 1990.
Nu arbejder virksomheden med dækservice. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 3.550' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
DANBRIT HOLDING AALBORG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.03.1998 -
DANBRIT AKKUMULATOR AALBORG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.06.1982
Tidslinje (6)
-
DEMA-MØBLER A/S (Nu: AMED, HERNING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.09.2002
Registreringsdato: 23.09.2002 -
DANBRIT HOLDING AALBORG A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.1998
Registreringsdato: 16.03.1998 -
S. ERIKSEN. AALBORG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.12.1990
Registreringsdato: 17.12.1990
Blå bog (fortsat)
Emmy har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.03.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.06.1982 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.1985 - 23.09.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.02.1974 - 17.12.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
Emmy Møller har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos DANBRIT AKKUMULATOR AALBORG A/S der præsenterede et overskud på 36.869' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos DANBRIT HOLDING AALBORG A/S der præsenterede et underskud på 5.878' DKK.
Emmy har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 42 år 3 måneder fra 1982 til i dag hos DANBRIT AKKUMULATOR AALBORG A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 30.926' DKK (DANBRIT AKKUMULATOR AALBORG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 100.140' DKK (DANBRIT HOLDING AALBORG A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 10.084' DKK (S. ERIKSEN. AALBORG A/S).
En af de forbindelser som går igen i Emmy' netværk er Torben Møller.